ULRICH SCHMID CHRISTOPH JOHANN
Informe ejecutivo de ULRICH SCHMID CHRISTOPH JOHANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ULRICH SCHMID CHRISTOPH JOHANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIO-OILS HUELVA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/09/2016 | 07/09/2020 |
BIO-OILS HUELVA SL | Consejero | 09/08/2016 | |
BIO-OILS HUELVA SL | Apoderado Solidario | 29/01/2010 | |
BIO-OILS HUELVA SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2010 |
VINCULACIONES DE ULRICH SCHMID CHRISTOPH JOHANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ULRICH SCHMID CHRISTOPH JOHANN
Empresa: BIO-OILS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cruz Jentoft Jose Manuel
- Ulrich Schmid Christoph Johann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 67, S 8, H H 15199, I/A 34 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-21
Empresa: BIO-OILS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barahona Fernandez Iñigo
- Carro Marina Antonio
- Garcia Moyano Oscar
- How Yeo
- Ulrich Schmid Christoph Johann
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 205, S 8, H H 15199, I/A 25 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-21
Empresa: BIO-OILS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barahona Fernandez Iñigo
- Bulder Jacqueline Joanna
- Carro Marina Antonio
- Garcia Moyano Oscar
- Ulrich Schmid Christoph Johann
- Varela De Seijas Sapia Patricia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 205, S 8, H H 15199, I/A 25 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-21
Empresa: BIO-OILS HUELVA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 205, S 8, H H 15199, I/A 24 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-21
Empresa: BIO-OILS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Carro Marina Antonio
- Ulrich Schmid Christoph Johann
Apoderado Solidario
- Carro Marina Antonio
- Ulrich Schmid Christoph Johann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 192, S 8, H H 15199,H , I/ 12 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-21
Información de ULRICH SCHMID CHRISTOPH JOHANN
Mostramos los datos de ULRICH SCHMID CHRISTOPH JOHANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ULRICH SCHMID CHRISTOPH JOHANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos