ULKINA VERONIKA
Informe ejecutivo de ULKINA VERONIKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ULKINA VERONIKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WENNARE PRODUCTION SL | Socio Unico | 16/03/2023 | |
WENNARE PRODUCTION SL | Administrador Unico | 16/03/2023 | |
BEST PROJECT INVEST SL | Apoderado | 04/04/2022 | |
KORNAD INVEST SL | Apoderado | 12/07/2016 | |
ZAPAD CONSTRUCCIONES INVEST SL | Apoderado | 20/07/2015 |
VINCULACIONES DE ULKINA VERONIKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ULKINA VERONIKA
Empresa: WENNARE PRODUCTION SL
Administrador Unico
- Ulkina Veronika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6303, L 5211, F 196, S 8, H MA172891, I/A 1 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-29
Empresa: WENNARE PRODUCTION SL
Socio Único
- Ulkina Veronika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6303, L 5211, F 196, S 8, H MA172891, I/A 1 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-29
Empresa: BEST PROJECT INVEST SL
Apoderado
- Ulkina Veronika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143, L 5050, F 89, S 8, H MA166117, I/A 2 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-29
Empresa: KORNAD INVEST SL
Apoderado
- Ulkina Veronika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473, L 4380, F 170, S 8, H MA131884, I/A 2 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-29
Empresa: ZAPAD CONSTRUCCIONES INVEST SL
Apoderado
- Ulkina Veronika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405, L 4312, F 62, S 8, H MA128564, I/A 2 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-29
Información de ULKINA VERONIKA
Mostramos los datos de ULKINA VERONIKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ULKINA VERONIKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos