ULIBARRENA SAINZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ULIBARRENA SAINZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ULIBARRENA SAINZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CREDITO SME | Consejero | 18/01/2023 | |
MOMENTUM SOCIAL INVESTMENT HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 19/09/2019 | |
CONCESSIA CARTERA Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA | Consejero | 15/01/2018 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 02/05/2017 | |
PECRI INVERSION SL | Apoderado | 20/02/2017 | |
PECRI INVERSION SL | Consejero | 19/08/2013 | |
TOP 44 SL | Administrador Solidario | 26/12/2011 |
VINCULACIONES DE ULIBARRENA SAINZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ULIBARRENA SAINZ JOSE MARIA
Consejero
- GESFINOR ADMINISTRACION SA
- Ramo Gracia Alicia
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 219, S 8, H M 444043, I/A 81 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Consejero
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41832 , F 122, S 8, H M 291722, I/A 111 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Apoderado Mancomunado
- Migoya Pelaez Enrique
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36511 , F 5, S 8, H M 587960, I/A 15 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: CATALUNYACAIXA CAPITAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 90, S 8, H M 642741, I/A 6 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Empresa: CATALUNYACAIXA CAPITAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Isusi Apraiz Iker
- Migoya Pelaez Enrique
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35767 , F 86, S 8, H M 642741, I/A 4 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Consejero
- GESFINOR ADMINISTRACION SA
- Ramo Gracia Alicia
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 201, S 8, H M 444043, I/A 47 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Fernandez Francisco
- Albacete Cidon Javier Alberto
- Aldana De Viana Cardenas Adolfo
- Amaya Robles Raul
- Arenas Milla Antonio Luis
- Borrego Coco Maria Del Carmen
- Calles Moreta Jesus
- Cao Bermudez Maria Del Mar
- Caro Medina Pablo Alberto
- Casal Fernandez Maria Del Mar
- Caspar Holger
- Chaves Salazar Silvia Antonia
- Codina Larrotcha Santiago
- Espejo Garrido Veronica
- Gabancho Basabe Izaskun
- Gayoso Varela Sandra
- Gomez Sanchez Jose Maria
- Hernandez Estelles Mariano
- Lee Yuyoung
- Lim Ji Su
- Muñiz Fuente Eulalia Natividad
- Muñoz Zayas Elizabeth
- Pedro Demaria Pablo
- Pelaez Rodriguez Manuel Angel
- Roldan Landa Maria
- Romero Varo Milagrosa
- Santalo Bracons Isabel
- Torralba Nolla Antonio
- Tudela Fernandez Julia Maria
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abenza Torres Cristina
- Agullo Pineda Francisco
- Albiol Noguera Merce
- Alegre Miralles Antonio
- Alonso Paniagua Fernando
- Anoll Garcia Juan Marcos
- Armenta Segura Maria Jesus
- Auñon Ortells Nuria
- Baiges Abardia Jordi
- Bartroli Piña Pere
- Blazquez Rascon Vicente
- Bonmati Guidonet Nuria
- Brandao De Moraes Cutrim Eduardo
- Buils Domenech Pere
- Buisan Inglan Lorena
- Cahner Gallastegui Jose Francisco
- Camarero Santos Maria Ester
- Carcelero San Martin Marta
- Caspar Holger
- Castillo Rubio Ana
- Company Colas David
- Corona Astudillo Juan Carlos
- De Miguel Meana Ana Isabel
- Del Bosque Villalonga David Faustino
- Delgado Fernandez Esther
- Delgado Vidal Jose Manuel
- Domingo Garcia Anna Maria
- Escriu Mateu Olga
- Escudero Gonzalez Javier
- Esteve Arenys Gemma
- Esteve Llovet Jordi
- Fernandez Garcia Maria Cristina
- Fernandez Lopez Yolanda
- Florencio Garcia Maria Jose
- Garcia Bahilo Laura
- Garcia Martin Oscar
- Garcia Pascual Ester
- Garcia Santin Gloria
- Garcia Sanz Nuria
- Gerhard Garcia Cristina
- Gomez Blasco David
- Grandia Piñol Xavier
- Hernandez Lopez Sara
- Herranz Fernandez Susana
- Herrera Casado Gabriel Antonio
- Iglesias Costas Monica
- Izquierdo Parra Jordi
- Jauregui Lopez De Uralde Marta
- Lancho Monteagudo Vanessa
- Lee Eun Kyung
- Leon Meyano Marcos
- Lobera Perez Laura
- Lopez Perea Angel
- Marquez Romero Maria Amalia
- Marti Herranz Jose Domingo
- Martin Alvarez Gabriel
- Martinez Mendo Pilar
- Martinez Serra Maria Dolores
- Mas Alegre Natalia
- Menendez Estrada Laura
- Mezquita Pinsach Maria Pilar
- Montero Estraviz Juan Manuel
- Muñoz Sanz Juan
- Nacher Garcia Isabel Ana
- Navarrete Ruiz Antonio
- Olasolo Perez Victor
- Pedrero Parra Agustin
- Perez Fernandez Maria Jose
- Perez Perez Jose Luis
- Puget Montaño David
- Remolina Perez Del Pulgar Maria Montserrat
- Ricart Nicolau Joan
- Risquez Aguilar Carlos Jose
- Risquez Aguilar Carlos Jose
- Risquez Aguilar Carlos Jose
- Rizo Diez Isabel Asuncion
- Rodriguez Perez Patricia
- Ros Poch Cristina
- Rot Ansio Laura
- Roura Rovira Joaquin
- Ruiz Benitez Maria Antonia
- Sales Sesma Esther
- Sampedro Guzman Jose
- Sampedro Guzman Jose
- Sanchez Moreno Silvia
- Santamaria Caparros Juan Carlos
- Santiago Torcal Laura
- Sanz Cots Marta
- Tamurejo Soro Jose Luis
- Teran Astudillo Rosa Alexandra
- Trapero Zarco Ana Maria
- Troyano Chamorro Ramon
- Velado Prieto Maria Jose
- Villa Gimenez Rosa Maria
- Villa Sanchez David
- Vives Camprubi Francesc
- Yañez Perez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5698 , F 44, S 8, H BI 17,A , I/ 3655 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Migoya Pelaez Enrique
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 219, S 8, H BI 17,A , I/ 3625 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-48
Empresa: VALANZA CAPITAL SA
Liquidador
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22083 , F 222, S 8, H M 393891, I/A 33 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Empresa: VALANZA CAPITAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Azaceta Alvarez Esteban
- Esteve Romero Francisco Jose
- Ulibarrena Sainz Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22083 , F 222, S 8, H M 393891, I/A 33 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
VER MAS ACTOS
Información de ULIBARRENA SAINZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de ULIBARRENA SAINZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ULIBARRENA SAINZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos