ULIBARRENA HERCE ARITZ
Informe ejecutivo de ULIBARRENA HERCE ARITZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ULIBARRENA HERCE ARITZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECTIFICADOS TEKNOLAN SL | Administrador Solidario | 24/02/2015 |
VINCULACIONES DE ULIBARRENA HERCE ARITZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ULIBARRENA HERCE ARITZ
Empresa: SOAUTO LOPEZ ULIBARRENA SL
Administrador Solidario
- Lopez Marques Pedro
- Ulibarrena Herce Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1253 , F 14, S 8, H NA 24956, I/A 3 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-31
Empresa: SOAUTO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Ulibarrena Herce Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 155, S 8, H NA 33802, I/A 3 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-31
Empresa: SOAUTO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Ulibarrena Herce Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 155, S 8, H NA 33802, I/A 2 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-31
Empresa: RECTIFICADOS TEKNOLAN SL
Administrador Solidario
- Ulibarrena Herce Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 24, S 8, H NA 20091, I/A 2 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-31
Administrador Solidario
- Ulibarrena Herce Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 59, S 8, H NA 28716, I/A 2 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-31
Empresa: EDER NOVA APARATOLOGIA Y ESTETICA SL
Liquidador Solidario
- Cia Urrutia Miren
- Ulibarrena Herce Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 165, S 8, H NA 32022, I/A 2 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-31
Empresa: EDER NOVA APARATOLOGIA Y ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Cia Urrutia Miren
- Ulibarrena Herce Aritz
Liquidador Solidario
- Cia Urrutia Miren
- Ulibarrena Herce Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 165, S 8, H NA 32022, I/A 2 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-31
Empresa: EDER NOVA APARATOLOGIA Y ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Cia Urrutia Miren
- Ulibarrena Herce Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 164, S 8, H NA 32022, I/A 1 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-31
Administrador Solidario
- Azcona Villanueva Jose Miguel
- Ulibarrena Herce Aritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 56, S 8, H NA028716, I/A00001 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-31
Información de ULIBARRENA HERCE ARITZ
Mostramos los datos de ULIBARRENA HERCE ARITZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ULIBARRENA HERCE ARITZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos