ULARGUI APARICIO CLARA
Informe ejecutivo de ULARGUI APARICIO CLARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ULARGUI APARICIO CLARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POSITIVELIVINGS. ARQUITECTURA SOSTENIBLE SLP | Soc.Prof. | 30/05/2023 | |
POSITIVELIVINGS. ARQUITECTURA SOSTENIBLE SLP | Apoderado Solidario | 30/05/2023 | |
POSITIVELIVINGS. ARQUITECTURA SOSTENIBLE SLP | Administrador Mancomunado | 29/05/2023 | |
ARQUITECTURA BIOCLIMATISMO Y EFICIENCIA ENERGETICA SL | Administrador Unico | 11/05/2015 |
VINCULACIONES DE ULARGUI APARICIO CLARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ULARGUI APARICIO CLARA
Soc.Prof.
- Aguilar Benavides Luis Javier
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40732 , F 4, S 8, H M 722704, I/A 4 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Apoderado Solidario
- Aguilar Benavides Luis Javier
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40732 , F 4, S 8, H M 722704, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: LUISJAGUILAR ARQUITECTURA SLP
Administrador Mancomunado
- Aguilar Benavides Luis Javier
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40732 , F 3, S 8, H M 722704, I/A 2 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Administrador Unico
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32263 , F 33, S 8, H M 580721, I/A 4 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Administrador Mancomunado
- Lucas Segarra Eva
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32263 , F 33, S 8, H M 580721, I/A 4 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Administrador Mancomunado
- Lucas Segarra Eva
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32263 , F 33, S 8, H M 580721, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Administrador Solidario
- Fra Sanchez Paloma
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32263 , F 33, S 8, H M 580721, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Administrador Solidario
- Fra Sanchez Paloma
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32263 , F 32, S 8, H M 580721, I/A 2 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
Administrador Unico
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32263 , F 32, S 8, H M 580721, I/A 2 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
Administrador Unico
- Ulargui Aparicio Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32263 , F 30, S 8, H M 580721, I/A 1 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Información de ULARGUI APARICIO CLARA
Mostramos los datos de ULARGUI APARICIO CLARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ULARGUI APARICIO CLARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos