UGUINA GOMEZ ADRIANA
Informe ejecutivo de UGUINA GOMEZ ADRIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UGUINA GOMEZ ADRIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UPESA SA | Consejero | 14/12/2011 | 25/02/2015 |
UPESA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/12/2011 | 23/12/2014 |
UPESA SA | Presidente | 14/12/2011 | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE UGUINA GOMEZ ADRIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UGUINA GOMEZ ADRIANA
Empresa: UPESA SA
Consejero
- Uguina Gomez Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6778 , F 29, S 8, H M 19910, I/A 13 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: UPESA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez De Castro Jose
- Perez De Castro Nazaret
- Uguina Gomez Adriana
- Uguina Gomez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6778 , F 28, S 8, H M 19910, I/A 12 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
Empresa: UPESA SA
Presidente
- Uguina Gomez Adriana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 217, S 8, H M 19910, I/A 9 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Empresa: UPESA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez De Castro Jose
- Perez De Castro Nazaret
- Uguina Gomez Adriana
- Uguina Gomez Luis
Consejero
- Perez De Castro Jose
- Perez De Castro Nazaret
- Uguina Gomez Adriana
- Uguina Gomez Luis
Presidente
- Uguina Gomez Adriana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 217, S 8, H M 19910, I/A 8 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
Información de UGUINA GOMEZ ADRIANA
Mostramos los datos de UGUINA GOMEZ ADRIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UGUINA GOMEZ ADRIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos