UGENA SAIZ BUSTAMANTE SILVIA
Informe ejecutivo de UGENA SAIZ BUSTAMANTE SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE UGENA SAIZ BUSTAMANTE SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUSIL 2011 BCN SL | Apoderado | 12/01/2011 |
VINCULACIONES DE UGENA SAIZ BUSTAMANTE SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UGENA SAIZ BUSTAMANTE SILVIA
Empresa: SERVICLIP SL
Liquidador Mancomunado
- Notario Blanco Carlos
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 101, S 8, H B 388990, I/A 8 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-08
Empresa: SERVICLIP SL
Liquidador Mancomunado
- Notario Blanco Carlos
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 101, S 8, H B 388990, I/A 7 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Empresa: SERVICLIP SL
Administrador Unico
Apoderado
- Notario Blanco Amparo Elvira
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 101, S 8, H B 388990, I/A 7 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Empresa: ETIDOR ETIQUETAS SL
Administrador Solidario
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43338 , F 32, S 8, H B 428984, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-08
Empresa: ETIDOR ETIQUETAS SL
Administrador Solidario
- Amador Gomez Agustin
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43338 , F 31, S 8, H B 428984, I/A 1 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-08
Empresa: SERVICLIP SL
Apoderado
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 100, S 8, H B 388990, I/A 6 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08
Empresa: SERVICLIP SL
Administrador Solidario
- Camps Fusimaña Laura
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 99, S 8, H B 388990, I/A 4 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-08
Empresa: LAUSIL 2011 BCN SL
Apoderado
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42199 , F 133, S 8, H B 403770, I/A 3 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
Empresa: SERVICLIP SL
Administrador Mancomunado
Administrador Solidario
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 98, S 8, H B 388990, I/A 2 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-08
Empresa: SERVICLIP SL
Administrador Mancomunado
- Camps Fusimaña Laura
- Ugena Saiz Bustamante Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41566 , F 98, S 8, H B 388990, I/A 2 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-08
VER MAS ACTOS
Información de UGENA SAIZ BUSTAMANTE SILVIA
Mostramos los datos de UGENA SAIZ BUSTAMANTE SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UGENA SAIZ BUSTAMANTE SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos