UGEDO URRUELA MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de UGEDO URRUELA MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE UGEDO URRUELA MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMACION Y DESARROLLO SL | Administrador Unico | 11/11/2022 | 18/03/2024 |
INVES-DENT 3000 SL | Socio Unico | 04/12/2023 | 11/03/2024 |
INVES-DENT 3000 SL | Administrador Unico | 11/03/2024 | |
INVES-DENT 3000 SL | Liquidador | 11/03/2024 | 11/03/2024 |
INVES-DENT 3000 SL | Administrador Unico | 15/10/2012 | 09/08/2017 |
INVES-DENT 3000 SL | Administrador Unico | 04/05/2017 | 09/08/2017 |
INVES-DENT 3000 SL | Socio Unico | 04/05/2017 | 09/08/2017 |
INVES-DENT 3000 SL | Administrador Solidario | 14/01/2013 | 04/05/2017 |
VINCULACIONES DE UGEDO URRUELA MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UGEDO URRUELA MARIA MERCEDES
Empresa: INFORMACION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 127, S 8, H BI 15484, I/A 15 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-48
Empresa: INVES-DENT 3000 SL
Liquidador
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 34, S 8, H BI 3145,B , I/ 6 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-48
Empresa: INVES-DENT 3000 SL
Administrador Unico
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 34, S 8, H BI 3145,B , I/ 6 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-48
Empresa: INVES-DENT 3000 SL
Socio Único
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 34, S 8, H BI 3145,B , I/ 5 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-48
Empresa: INFORMACION Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 125, S 8, H BI 15484, I/A 12 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-48
Empresa: INVES-DENT 3000 SL
Socio Único
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5301 , F 125, S 8, H BI 60583, I/A 4 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-48
Empresa: INVES-DENT 3000 SL
Administrador Unico
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5301 , F 124, S 8, H BI 60583, I/A 3 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-48
Empresa: INVES-DENT 3000 SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Ugedo Gabriela
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5301 , F 124, S 8, H BI 60583, I/A 3 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-48
Empresa: INVES-DENT 3000 SL
Administrador Solidario
- Del Castillo Ugedo Gabriela
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5301 , F 124, S 8, H BI 60583, I/A 2 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-48
Empresa: MERCEDES UGEDO SL
Administrador Unico
- Ugedo Urruela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261 , F 32, S 8, H BI 3145,B , I/ 3 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-48
Información de UGEDO URRUELA MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de UGEDO URRUELA MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UGEDO URRUELA MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos