UGARTE ELGUEZABAL IÑIGO
Informe ejecutivo de UGARTE ELGUEZABAL IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UGARTE ELGUEZABAL IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNGIA-UGARTE SL | Apoderado | 09/10/2013 | |
MUNGIA-UGARTE SL | Administrador Mancomunado | 24/09/2013 |
VINCULACIONES DE UGARTE ELGUEZABAL IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UGARTE ELGUEZABAL IÑIGO
Empresa: MUNGIA CONTEN SL
Administrador Solidario
- Ugarte Elguezabal Iñigo
- Ugarte Elguezabal Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015 , F 151, S 8, H BI 77105, I/A 4 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
Empresa: MUNGIA CONTEN SL
Administrador Solidario
- Ugarte Elguezabal Iñigo
- Ugarte Elguezabal Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015 , F 150, S 8, H BI 77105, I/A 1 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-48
Empresa: MUNGIA-UGARTE SL
Apoderado
- Ugarte Elguezabal Iñigo
- Ugarte Elguezabal Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 1, S 8, H BI 62860, I/A 2 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-48
Empresa: MUNGIA-UGARTE SL
Administrador Mancomunado
- Ugarte Elguezabal Iñigo
- Ugarte Elguezabal Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 1, S 8, H BI 62860, I/A 1 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-48
Información de UGARTE ELGUEZABAL IÑIGO
Mostramos los datos de UGARTE ELGUEZABAL IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UGARTE ELGUEZABAL IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos