UDO ALOIS ENDERLE
Informe ejecutivo de UDO ALOIS ENDERLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UDO ALOIS ENDERLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECUTEC BARCELONA SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2022 | 01/09/2023 |
ECUTEC BARCELONA SL | Consejero | 28/02/2017 | 12/01/2022 |
VINCULACIONES DE UDO ALOIS ENDERLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UDO ALOIS ENDERLE
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Administrador Mancomunado
- Udo Alois Enderle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48126 , F 42, S 8, H B 193063, I/A 34 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Administrador Mancomunado
- Alegre Fernandez Caro Sergio
- Udo Alois Enderle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48126 , F 41, S 8, H B 193063, I/A 29 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alegre Fernandez Caro Sergio
- Dimitrios Makrakis
- Requena Castro Santiago
- Udo Alois Enderle
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48126 , F 41, S 8, H B 193063, I/A 29 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Dimitrios Makrakis
- Philip Barthelmess
- Requena Castro Santiago
- Udo Alois Enderle
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45721 , F 11, S 8, H B 193063, I/A 20 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-08
Información de UDO ALOIS ENDERLE
Mostramos los datos de UDO ALOIS ENDERLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UDO ALOIS ENDERLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos