UCIN LARRAÑAGA MARCIAL MARIA
Informe ejecutivo de UCIN LARRAÑAGA MARCIAL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE UCIN LARRAÑAGA MARCIAL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA ANZARAN SL | Apoderado | 12/08/2020 | |
ANTIGUO BERRI SL | Apoderado | 12/08/2020 |
VINCULACIONES DE UCIN LARRAÑAGA MARCIAL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UCIN LARRAÑAGA MARCIAL MARIA
Empresa: TORRE NIEVE SL
Consejero
Presidente
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984 , F 63, S 8, H SS 43385, I/A 6 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: SOTO DEL PILAR DESARROLLO SL
Consejero
- Aguirre Iguiñiz Agustin
- Calparsoro Caballero Gabriel
- Carmona De Lucas Patricio
- Guibert Ucin Rafael
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Pres.Honorif
Presidente
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 170, S 8, H SS 26383, I/A 33 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: SOTO DEL PILAR CUATRO SL
Consejero
- Aguirre Iguiñiz Agustin
- Calparsoro Caballero Gabriel
- Carmona De Lucas Patricio
- Guibert Ucin Rafael
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Presidente
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 157, S 8, H SS 26381, I/A 22 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: SOTO DE AZKORRI SL
Consejero
- Aguirre Iguiñiz Agustin
- Calparsoro Caballero Gabriel
- Carmona De Lucas Patricio
- Guibert Ucin Rafael
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Presidente
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 107, S 8, H SS 26375, I/A 22 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: INMOBILIARIA ANZARAN SL
Consejero
- Goicoechea Garmendia Manuel
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Presidente
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 10, S 8, H SS 5275, I/A 36 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-20
Empresa: DIBICO INVERSIONES SICAV
Liquidador
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18091 , F 150, S 8, H M 261791, I/A 29 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Empresa: BASCOTECNIA PROYECTOS SA
Consejero
- Guibert Ucin Rafael
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Presidente
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 75, S 8, H SS 41984, I/A 4 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-20
Empresa: ANTIGUO BERRI SL
Apoderado
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 131, S 8, H SS 4673, I/A 56 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-20
Empresa: INMOBILIARIA ANZARAN SL
Apoderado
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 9, S 8, H SS 5275, I/A 33 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-20
Empresa: CALIMA INVEST SICAV
Liquidador
- Ucin Larrañaga Marcial Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33869 , F 44, S 8, H M 261065, I/A 32 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
VER MAS ACTOS
Información de UCIN LARRAÑAGA MARCIAL MARIA
Mostramos los datos de UCIN LARRAÑAGA MARCIAL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UCIN LARRAÑAGA MARCIAL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos