UCEDA MARQUEZ OSCAR
Informe ejecutivo de UCEDA MARQUEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE UCEDA MARQUEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONS I SERVEIS CARRONADA SL | Socio Unico | 09/11/2022 | |
DISTRIBUCIONS I SERVEIS CARRONADA SL | Administrador Unico | 09/11/2022 | |
PYRAUSTA APLICACIONES SL | Administrador Unico | 21/09/2010 |
VINCULACIONES DE UCEDA MARQUEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UCEDA MARQUEZ OSCAR
Empresa: DISTRIBUCIONS I SERVEIS CARRONADA SL
Administrador Unico
- Uceda Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 158, S 8, H L 26827, I/A 3 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-25
Empresa: DISTRIBUCIONS I SERVEIS CARRONADA SL
Nuevo Socio Único
- Uceda Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 158, S 8, H L 26827, I/A 3 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-25
Empresa: CENCOPINTURAS SL
Liquidador
- Uceda Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35011 , F 208, S 8, H B 257911, I/A 8 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Empresa: CENCOPINTURAS SL
Administrador Mancomunado
- Hernando Vivar Pablo-antonio
- Uceda Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35011 , F 208, S 8, H B 257911, I/A 8 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Empresa: PINTURES I DECORACIO TERRAFERMA SL
Administrador Unico
- Uceda Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 11, S 8, H L 11150, I/A 5 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-25
Empresa: ZENKODKOR AIE
Administrador Mancomunado
- Uceda Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40375 , F 137, S 8, H B 365864, I/A 4 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-08
Empresa: ZENKODKOR AIE
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40375 , F 136, S 8, H B 365864, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-08
Empresa: PYRAUSTA APLICACIONES SL
Administrador Unico
- Uceda Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 74, S 8, H L 15840, I/A 3 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-25
Empresa: PINTURES I DECORACIO TERRAFERMA SL
Administrador Unico
- Uceda Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 10, S 8, H L 11150, I/A 3 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-25
Empresa: PINTURES I DECORACIO TERRAFERMA SL
Administrador Solidario
- Marquez Guerrero Maria Montserrat
- Uceda Marquez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 10, S 8, H L 11150, I/A 3 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-25
Información de UCEDA MARQUEZ OSCAR
Mostramos los datos de UCEDA MARQUEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UCEDA MARQUEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos