UCEDA FERNANDEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de UCEDA FERNANDEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UCEDA FERNANDEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JENNMAR EUROPE SL | Secretario | 19/09/2024 | |
JENNMAR EUROPE SL | Consejero | 19/09/2024 |
VINCULACIONES DE UCEDA FERNANDEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UCEDA FERNANDEZ RAFAEL
Empresa: JENNMAR EUROPE SL
Consejero
- Calandra Karl A
- Maziarz Timothy
- Uceda Fernandez Rafael
Presidente
Secretario
- Uceda Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 762770, I/A 6 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: JENNMAR SPAIN SA
Consejero
- Uceda Fernandez Rafael
Secretario
- Uceda Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 74, S 8, H AS 42629, I/A 9 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-33
Empresa: JENNMAR SPAIN SA
Consejero
- Fuellberg Andrik Johannes
- Rier Martin
- Uceda Fernandez Rafael
Presidente
Secretario
- Uceda Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 73, S 8, H AS 42629, I/A 8 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-33
Empresa: JENNMAR SPAIN SA
Administrador Unico
- Uceda Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 73, S 8, H AS 42629, I/A 8 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-33
Empresa: JENNMAR SPAIN SA
Administrador Unico
- Uceda Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 65, S 8, H AS 42629, I/A 1 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-33
Información de UCEDA FERNANDEZ RAFAEL
Mostramos los datos de UCEDA FERNANDEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UCEDA FERNANDEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos