UBS AG
Informe ejecutivo de UBS AG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 35
Empresas activas: 35
Cargos inactivos: 227
Empresas inactivas: 218
CARGOS DE UBS AG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) SA | Socio Unico | 13/06/2024 | |
TURQUETA GESTION SIL SA | EntidDeposit | 01/11/2023 | |
TXILUAGI SIL SA | EntidDeposit | 06/09/2023 | |
PLATINO FINANCIERA SICAV | EntidDeposit | 17/08/2022 | |
VIDMES FINANCIAL SICAV | EntidDeposit | 05/08/2022 | |
CORSO INICIATIVES FINANCERES SICAV | EntidDeposit | 19/07/2022 | |
INVERSIONES NAIRA SICAV | EntidDeposit | 01/07/2022 | |
ANCHOR CAPITAL APPRECIATION SICAV | EntidDeposit | 18/01/2022 | |
OSMA DE INVERSIONES SICAV | EntidDeposit | 02/03/2021 | |
POZOTORO INVERSIONES SICAV | EntidDeposit | 15/06/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE UBS AG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UBS AG
Empresa: CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) SA
Nuevo Socio Único
- UBS AG
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 69786, I/A 249 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: COLUMBUS INVERSIONES 2000 SICAV
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 84, S 8, H M 276170, I/A 29 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: SORRAL INVERSIONES SICAV
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33067 , F 144, S 8, H M 291382, I/A 24 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Empresa: TURQUETA GESTION SIL SA
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45834 , F 143, S 8, H M 805542, I/A 1 (01/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Empresa: AIDEL INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33731 , F 198, S 8, H M 607208, I/A 12 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: TXILUAGI SICAV
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21026 , F 213, S 8, H M 282233, I/A 28 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Empresa: TXILUAGI SICAV
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21026 , F 213, S 8, H M 282233, I/A 28 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-28
Empresa: URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL SICAV
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22917 , F 215, S 8, H M 217605, I/A 41 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: SWIFT INVERSIONES SICAV
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44272 , F 215, S 8, H M 494486, I/A 23 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: PETRES 2002 SICAV
Consejero
- Serra Alcina Jade
- Verges Pujol Marta
- V. P. V.
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- V. P. V.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32384 , F 116, S 8, H M 318352, I/A 30 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
VER MAS ACTOS
Información de UBS AG
Mostramos los datos de UBS AG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UBS AG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos