UBIS DE LA PUENTE JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de UBIS DE LA PUENTE JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE UBIS DE LA PUENTE JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAPELERIA LIBRERIA DE LA PUENTE SL | Administrador Unico | 25/11/2022 | |
PAPELERIA LIBRERIA DE LA PUENTE SL | Socio Unico | 25/11/2022 | |
MARKETING SERVICES ARANDA SL | Apoderado | 25/01/2018 | |
ESTUDIO INMOBILIARIO UBIS SL | Socio Unico | 16/05/2017 | |
ESTUDIO INMOBILIARIO UBIS SL | Administrador Unico | 16/05/2017 | |
HOTEL PUERTA DEL DUERO SL | Administrador Solidario | 12/03/2010 |
VINCULACIONES DE UBIS DE LA PUENTE JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UBIS DE LA PUENTE JUAN CARLOS
Empresa: PAPELERIA LIBRERIA DE LA PUENTE SL
Administrador Unico
- Ubis De La Puente Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802, L 593, F 130, S 8, H BU 19139, I/A 1 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-09
Empresa: PAPELERIA LIBRERIA DE LA PUENTE SL
Socio Único
- Ubis De La Puente Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802, L 593, F 130, S 8, H BU 19139, I/A 1 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-09
Empresa: MARKETING SERVICES ARANDA SL
Apoderado
- Ubis De La Puente Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683, L 474, F 92, S 8, H BU 15586, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-09
Empresa: ESTUDIO INMOBILIARIO UBIS SL
Administrador Unico
- Ubis De La Puente Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 158, S 8, H BU 16973, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-09
Empresa: ESTUDIO INMOBILIARIO UBIS SL
Socio Único
- Ubis De La Puente Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 521, F 158, S 8, H BU 16973, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-09
Empresa: HOTEL PUERTA DEL DUERO SL
Administrador Solidario
- Ubis De La Puente Jesus
- Ubis De La Puente Jose Luis
- Ubis De La Puente Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617, L 408, F 120, S 8, H BU 13535, I/A 1 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-09
Información de UBIS DE LA PUENTE JUAN CARLOS
Mostramos los datos de UBIS DE LA PUENTE JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UBIS DE LA PUENTE JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos