UBEDA REDECILLAS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de UBEDA REDECILLAS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE UBEDA REDECILLAS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABDMATIC INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 25/04/2024 | |
TERRAPLAST SA | Administrador Unico | 31/08/2023 | |
VIMAR MECANIZADOS Y MANTENIMIENTOS SL | Administrador Unico | 05/08/2022 | |
SIMON GRUAS Y TRANSPORTES SL | Administrador Unico | 24/03/2022 | |
HARPA SOCIAL CONSULTORES SL | Administrador Unico | 06/02/2020 | |
LLOGUERS QUQULIU SL | Administrador Unico | 20/11/2018 | |
PROSER TARRAGONA SL | Administrador Unico | 29/11/2012 | |
INDUSTRIAL DE CALDERERIA DEL PLASTICO SL | Administrador Unico | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE UBEDA REDECILLAS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UBEDA REDECILLAS JOSE LUIS
Empresa: ABDMATIC INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39381 , F 15, S 8, H B 343324, I/A 9 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Empresa: TERRAPLAST SA
Administrador Unico
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2298 , F 222, S 8, H T 626, I/A 18 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-43
Empresa: VIMAR Y PROSER GESTION SL
Administrador Unico
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 182, S 8, H T 41270, I/A 6 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-43
Empresa: SIMON GRUAS Y TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 102, S 8, H T 58634, I/A 1 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-43
Empresa: NETEGES CHELI SL
Administrador Unico
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205 , F 8, S 8, H T 55730, I/A 2 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-43
Empresa: NETEGES CHELI SL
Administrador Unico
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205 , F 7, S 8, H T 55730, I/A 1 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-43
Empresa: HARPA SOCIAL CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 29, S 8, H LE 22083, I/A 13 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-24
Empresa: LLOGUERS QUQULIU SL
Administrador Unico
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2678 , F 154, S 8, H T 43960, I/A 3 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-43
Empresa: LEONCAR & TRUCK SL
Administrador Unico
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957 , F 53, S 8, H LE 12986, I/A 6 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-24
Empresa: LEONCAR & TRUCK SL
Socio Único
- Ubeda Redecillas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957 , F 53, S 8, H LE 12986, I/A 5 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-24
VER MAS ACTOS
Información de UBEDA REDECILLAS JOSE LUIS
Mostramos los datos de UBEDA REDECILLAS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UBEDA REDECILLAS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos