UBEDA-PORTUGUES RODRIGUEZ FRANCISCO ANGEL
Informe ejecutivo de UBEDA-PORTUGUES RODRIGUEZ FRANCISCO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UBEDA-PORTUGUES RODRIGUEZ FRANCISCO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIPE TOBACCO CLUB COMMERCIAL COMPANY SL | Administrador Unico | 07/12/2017 | |
TOBACCO MARKETING AND BUSINESS SL | Administrador Unico | 30/12/2013 | |
TABACOS DE CENTROAMERICA EXPORT SL | Administrador Unico | 09/08/2010 | |
JAMES COOPER SL | Administrador Unico | 06/05/2010 |
VINCULACIONES DE UBEDA-PORTUGUES RODRIGUEZ FRANCISCO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UBEDA-PORTUGUES RODRIGUEZ FRANCISCO ANGEL
Administrador Unico
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36803 , F 1, S 8, H M 659057, I/A 1 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Empresa: TOBACCO MARKETING AND BUSINESS SL
Administrador Unico
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31784 , F 75, S 8, H M 571918, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Empresa: SMOKER WORLD SL
Consejero Delegado
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Consejero
- Lecumberri Elcuaz Maria Del Rosario
- Loriente Acebedo Benito Fernando
- Ubeda Portugues Lecumberri Sira
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Presidente
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29097 , F 61, S 8, H M 523881, I/A 3 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-28
Empresa: SMOKER WORLD SL
Consejero Delegado
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Consejero
- Lecumberri Elcuaz Maria Del Rosario
- Loriente Acebedo Benito Fernando
- Ubeda Portugues Lecumberri Sira
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Presidente
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29097 , F 59, S 8, H M 523881, I/A 1 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-28
Empresa: TABACOS DE CENTROAMERICA EXPORT SL
Administrador Unico
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28009 , F 180, S 8, H M 504785, I/A 1 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-28
Empresa: JAMES COOPER SL
Administrador Unico
- Ubeda-portugues Rodriguez Francisco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 176, S 8, H M 491553, I/A 2 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Información de UBEDA-PORTUGUES RODRIGUEZ FRANCISCO ANGEL
Mostramos los datos de UBEDA-PORTUGUES RODRIGUEZ FRANCISCO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UBEDA-PORTUGUES RODRIGUEZ FRANCISCO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos