UBEDA GOMEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de UBEDA GOMEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE UBEDA GOMEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUEDA Y MOLINA SA | Consejero | 05/03/2012 | 21/02/2017 |
RUEDA Y MOLINA SA | Consejero | 25/04/2011 | |
HIJO DE ANTONIO UBEDA JUAN SA | Administrador Solidario | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE UBEDA GOMEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UBEDA GOMEZ MARIA TERESA
Empresa: RUEDA Y MOLINA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3952 , F 52, S 8, H M 66158, I/A 16 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Empresa: RUEDA Y MOLINA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3952 , F 52, S 8, H M 66158, I/A 15 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Empresa: RUEDA Y MOLINA SA
Consejero
- Lopez Marin Vicente
- Rueda Cayon Juan Carlos
- Rueda Salaberry Enrique
- Ubeda Gomez Antonio
- Ubeda Gomez Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3952 , F 51, S 8, H M 66158, I/A 14 M (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
Empresa: HIJO DE ANTONIO UBEDA JUAN SA
Administrador Solidario
- Ubeda Gomez Maria Teresa
- Ubeda Gomez Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317, L 81, F 44, S 8, H AB 1597, I/A 11 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-02
Información de UBEDA GOMEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de UBEDA GOMEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UBEDA GOMEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos