UBALDO FONTANA ROBERTO
Informe ejecutivo de UBALDO FONTANA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE UBALDO FONTANA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UBALDO FONTANA ROBERTO
Empresa: LA SANTA MARBELLA SL
Administrador Unico
- Ubaldo Fontana Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA122429, I/A 2 (30/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-193-29
Empresa: RUIZCON SL
Administrador Unico
- Ubaldo Fontana Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4225, L 3135, F 1, S 8, H MA 5416, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-29
Empresa: LA SANTA MARBELLA SL
Administrador Unico
- Ubaldo Fontana Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 195, S 8, H MA122429, I/A 1 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-29
Empresa: LA SANTA MARBELLA SL
Socio Único
- Ubaldo Fontana Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256, L 4163, F 195, S 8, H MA122429, I/A 1 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-29
Información de UBALDO FONTANA ROBERTO
Mostramos los datos de UBALDO FONTANA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UBALDO FONTANA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos