TZAVACHISVILI BESIKI
Informe ejecutivo de TZAVACHISVILI BESIKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TZAVACHISVILI BESIKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAKANA CALVIA SL | Socio Unico | 30/01/2015 | 04/03/2020 |
SAKANA CALVIA SL | Administrador Unico | 30/01/2015 | 04/03/2020 |
SHIBUI PALMA SL | Administrador Solidario | 08/02/2017 | 23/08/2019 |
SHIBUI PALMA SL | Liquidador | 23/08/2019 | 23/08/2019 |
MAGARI SIKI SL | Socio Unico | 19/11/2010 | 05/08/2013 |
MAGARI SIKI SL | Administrador Unico | 19/11/2010 | 05/08/2013 |
VINCULACIONES DE TZAVACHISVILI BESIKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TZAVACHISVILI BESIKI
Empresa: SAKANA CALVIA SL
Administrador Unico
- Tzavachisvili Besiki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 177, S 8, H PM 75472, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-07
Empresa: SHIBUI PALMA SL
Liquidador
- Tzavachisvili Besiki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 14, S 8, H PM 80636, I/A 3 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-07
Empresa: SHIBUI PALMA SL
Administrador Solidario
- Tzavachisvili Artsil
- Tzavachisvili Besiki
Liquidador
- Tzavachisvili Besiki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 14, S 8, H PM 80636, I/A 3 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-07
Empresa: SHIBUI PALMA SL
Administrador Solidario
- Jiang Xuezhong
- Tzavachisvili Artsil
- Tzavachisvili Besiki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 12, S 8, H PM 80636, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-07
Empresa: SAKANA INVEST SL
Administrador Unico
- Tzavachisvili Besiki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 177, S 8, H PM 75472, I/A 1 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: SAKANA INVEST SL
Socio Único
- Tzavachisvili Besiki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 177, S 8, H PM 75472, I/A 1 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: MAGARI SIKI SL
Administrador Unico
- Tzavachisvili Besiki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 42, S 8, H PM 66585, I/A 3 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-07
Empresa: MAGARI SIKI SL
Administrador Unico
- Tzavachisvili Besiki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 42, S 8, H PM 66585, I/A 1 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-07
Empresa: MAGARI SIKI SL
Socio Único
- Tzavachisvili Besiki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 42, S 8, H PM 66585, I/A 1 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-07
Información de TZAVACHISVILI BESIKI
Mostramos los datos de TZAVACHISVILI BESIKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TZAVACHISVILI BESIKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos