TYREMAN MAGNUS
Informe ejecutivo de TYREMAN MAGNUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TYREMAN MAGNUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUTIONS FOR GROWTH CONSULTING SL | Administrador Unico | 11/11/2022 | 28/09/2023 |
MCKINSEY & COMPANY SL | Administrador Unico | 18/01/2021 | 25/09/2023 |
VINCULACIONES DE TYREMAN MAGNUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TYREMAN MAGNUS
Empresa: SOLUTIONS FOR GROWTH CONSULTING SL
Administrador Unico
- Tyreman Magnus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43094 , F 120, S 8, H M 469309, I/A 20 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Empresa: MCKINSEY & COMPANY SL
Administrador Unico
- Tyreman Magnus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42574 , F 63, S 8, H M 101166, I/A 89 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: SOLUTIONS FOR GROWTH CONSULTING SL
Administrador Unico
- Tyreman Magnus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43094 , F 116, S 8, H M 469309, I/A 15 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: MCKINSEY & COMPANY SL
Administrador Unico
- Tyreman Magnus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39677 , F 43, S 8, H M 101166, I/A 79 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Información de TYREMAN MAGNUS
Mostramos los datos de TYREMAN MAGNUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TYREMAN MAGNUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos