TUYA SOLAR MARIA TERESA LUISA
Informe ejecutivo de TUYA SOLAR MARIA TERESA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TUYA SOLAR MARIA TERESA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICOS FIRERED SL | Administrador Unico | 15/03/2019 |
VINCULACIONES DE TUYA SOLAR MARIA TERESA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUYA SOLAR MARIA TERESA LUISA
Empresa: ARTRAS RUBIA ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 103, S 8, H M 759711, I/A 2 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Empresa: ARTRAS RUBIA ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42983 , F 101, S 8, H M 759711, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: TECNICOS FIRERED SL
Administrador Unico
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 74, S 8, H M 576422, I/A 7 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: TECNICOS FIRERED SL
Administrador Solidario
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
- Villar Cifuentes Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 74, S 8, H M 576422, I/A 7 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: TECNICOS FIRERED SL
Apoderado Solidario
- Hidalgo Ramos Francisco
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
- Villar Cifuentes Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 73, S 8, H M 576422, I/A 5 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-28
Empresa: TECNICOS FIRERED SL
Administrador Solidario
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
- Villar Cifuentes Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 73, S 8, H M 576422, I/A 4 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-28
Empresa: TECNICOS FIRERED SL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Ramos Francisco
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
- Villar Cifuentes Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 73, S 8, H M 576422, I/A 4 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-28
Empresa: TECNICOS FIRERED SLL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Ramos Francisco
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
- Villar Cifuentes Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 70, S 8, H M 576422, I/A 3 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: TECNICOS FIRERED SLL
Apoderado Solidario
- Hidalgo Ramos Francisco
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
- Villar Cifuentes Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 69, S 8, H M 576422, I/A 2 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Empresa: TECNICOS FIRERED SLL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Ramos Francisco
- Tuya Solar Maria Teresa Luisa
- Villar Cifuentes Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 66, S 8, H M 576422, I/A 1 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Información de TUYA SOLAR MARIA TERESA LUISA
Mostramos los datos de TUYA SOLAR MARIA TERESA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUYA SOLAR MARIA TERESA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos