TURRION MACIAS ANGEL
Informe ejecutivo de TURRION MACIAS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TURRION MACIAS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIETE DE AGOSTO SL | Administrador Solidario | 05/01/2010 | |
AFA SOLAR SERVICIOS ENERGETICOS SL | Presidente | 24/12/2009 | |
AFA SOLAR SERVICIOS ENERGETICOS SL | Consejero | 24/12/2009 | |
PLANO A PLANO PRODUCTORA CINE Y TELEVISION SL | Apoderado | 10/12/2009 |
VINCULACIONES DE TURRION MACIAS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURRION MACIAS ANGEL
Empresa: SIETE DE AGOSTO SL
Administrador Solidario
- Benitez Martinez Cesar Sabino
- Turrion Macias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16496 , F 163, S 8, H M 280844, I/A 6 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-28
Empresa: AFA SOLAR DISTRIBUCION SL
Consejero
- Turrion Macias Angel
Presidente
- Turrion Macias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23651 , F 197, S 8, H M 424437, I/A 3 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Apoderado
- Turrion Macias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18201 , F 19, S 8, H M 315160, I/A 9 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Información de TURRION MACIAS ANGEL
Mostramos los datos de TURRION MACIAS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURRION MACIAS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos