TURRILLO TALAVERA ANGEL
Informe ejecutivo de TURRILLO TALAVERA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TURRILLO TALAVERA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERLOT 1998 SL | Administrador Mancomunado | 05/12/2009 | 13/01/2016 |
ARIDS EL CAROL SL | Administrador Mancomunado | 05/12/2009 | 18/12/2015 |
FEDXA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Solidario | 18/03/2009 |
VINCULACIONES DE TURRILLO TALAVERA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURRILLO TALAVERA ANGEL
Empresa: MERLOT 1998 SL
Administrador Mancomunado
- Monteagudo Lahuerta Pere
- Turrillo Talavera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30599 , F 123, S 8, H B 175623, I/A 10 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Empresa: ARIDS EL CAROL SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Sole Juan Francisco
- Turrillo Talavera Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39244 , F 195, S 8, H B 341270, I/A 4 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Empresa: MERLOT 1998 SL
Administrador Mancomunado
- Monteagudo Lahuerta Pere
- Turrillo Talavera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30599 , F 123, S 8, H B 175623, I/A 9 (05/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-08
Empresa: ARIDS EL CAROL SL
Administrador Mancomunado
- Turrillo Talavera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39244 , F 194, S 8, H B 341270, I/A 3 (05/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-08
Empresa: FEDXA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Solidario
- Turrillo Talavera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30160 , F 136, S 8, H B 166728, I/A 13 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de TURRILLO TALAVERA ANGEL
Mostramos los datos de TURRILLO TALAVERA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURRILLO TALAVERA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos