TURREIRA IBERNIA JAVIER
Informe ejecutivo de TURREIRA IBERNIA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TURREIRA IBERNIA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDACION ADSIS Y FUNDACION EXIT UTE | Apoderado Solidario | 30/08/2016 | |
FUNDACION ADSIS Y FUNDACION EXIT UTE | SUPL.COMISIO | 24/12/2015 | |
PRINTHAUS SL | Secretario | 12/05/2011 | |
PRINTHAUS SL | Consejero | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE TURREIRA IBERNIA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURREIRA IBERNIA JAVIER
Empresa: FUNDACION ADSIS Y FUNDACION EXIT UTE
Apoderado Solidario
- Turreira Ibernia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45129 , F 101, S 8, H B 477742, I/A 3 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Empresa: FUNDACION ADSIS Y FUNDACION EXIT UTE
Gerente
SUPL.COMISIO
- Fuste Aso Marta
- Turreira Ibernia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45129 , F 98, S 8, H B 477742, I/A 1 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-08
Empresa: PRINTHAUS SL
Consejero
- Dean Pinedo Jose Javier
- Turreira Ibernia Javier
- Zelaia Gorostiza Jose Maria
Presidente
Secretario
- Turreira Ibernia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209 , F 178, S 8, H BI 58537, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-48
Información de TURREIRA IBERNIA JAVIER
Mostramos los datos de TURREIRA IBERNIA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURREIRA IBERNIA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos