TURRADO GARCIA DAVID
Informe ejecutivo de TURRADO GARCIA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TURRADO GARCIA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOJARASCA 2021 SL | Administrador Solidario | 14/10/2021 | |
PRODYSER 2021 SL | Administrador Solidario | 24/09/2021 | |
TRITICUM-AGRO SL | Administrador Solidario | 04/03/2020 | |
AGROTURRADO SL | Socio Unico | 14/11/2017 | |
AGROTURRADO SL | Administrador Unico | 14/11/2017 |
VINCULACIONES DE TURRADO GARCIA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURRADO GARCIA DAVID
Empresa: LA ESGUEVA FOOD SL
Liquidador Solidario
- Cadenas Acebes Ivan
- Turrado Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 63, S 8, H VA 32661, I/A 3 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-47
Empresa: LA ESGUEVA FOOD SL
Administrador Solidario
- Cadenas Acebes Ivan
- Turrado Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 63, S 8, H VA 32661, I/A 3 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-47
Empresa: HOJARASCA 2021 SL
Administrador Solidario
- Cadenas Acebes Ivan
- Turrado Garcia David
- Vaca Martin Albino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 207, S 8, H VA 32695, I/A 1 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-47
Empresa: LA ESGUEVA FOOD SL
Administrador Solidario
- Cadenas Acebes Ivan
- Turrado Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 62, S 8, H VA 32661, I/A 1 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-47
Empresa: PRODYSER 2021 SL
Administrador Solidario
- Turrado Garcia David
- Turrado Garrido Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 139, S 8, H VA 30924, I/A 2 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-47
Empresa: PRODYSER 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Turrado Garcia David
- Turrado Garrido Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 139, S 8, H VA 30924, I/A 2 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-47
Empresa: TRITICUM-AGRO SL
Administrador Solidario
- Turrado Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 153, S 8, H VA 27661, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-47
Empresa: PRODYSER 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Turrado Garcia David
- Turrado Garrido Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 138, S 8, H VA 30924, I/A 1 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-47
Empresa: AGROTURRADO SL
Administrador Unico
- Turrado Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 126, S 8, H VA 8821, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-47
Empresa: AGROTURRADO SL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Ramona
- Turrado Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731 , F 126, S 8, H VA 8821, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-47
VER MAS ACTOS
Información de TURRADO GARCIA DAVID
Mostramos los datos de TURRADO GARCIA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURRADO GARCIA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos