TURNER STEPHEN
Informe ejecutivo de TURNER STEPHEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TURNER STEPHEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITRS (SPAIN) SL | Administrador Solidario | 02/06/2017 | 26/08/2022 |
RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Apoderado | 24/04/2014 | 20/07/2018 |
VINCULACIONES DE TURNER STEPHEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURNER STEPHEN
Empresa: ITRS (SPAIN) SL
Administrador Solidario
- Turner Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5366, L 4273, F 114, S 8, H MA126688, I/A 6 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-29
Apoderado
- De Sousa Cabrejas Trinidad
- Turner Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 207, S 8, H M 444769, I/A 30 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Empresa: ITRS (SPAIN) SL
Administrador Solidario
- Turner Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5366, L 4273, F 114, S 8, H MA126688, I/A 3 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-29
Apoderado
- Kavanagh Patricia
- Turner Stephen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 30, S 8, H M 444769, I/A 12 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Información de TURNER STEPHEN
Mostramos los datos de TURNER STEPHEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURNER STEPHEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos