TURLAN MARQUINA ANGEL
Informe ejecutivo de TURLAN MARQUINA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TURLAN MARQUINA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVO TOZAL SL | Vicepresidente | 27/03/2012 | |
NUEVO TOZAL SL | Consejero | 27/03/2012 |
VINCULACIONES DE TURLAN MARQUINA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURLAN MARQUINA ANGEL
Empresa: OBON TURLAN Y ASOCIADOS SL
Administrador Mancomunado
- Obon Avellana Noemi
- Obon Avellana Teresa
- Turlan Marquina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 225, S 8, H Z 19026, I/A 8 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-50
Empresa: OBON TURLAN Y ASOCIADOS SL
Administrador Mancomunado
- Obon Avellana Noemi
- Obon Avellana Teresa
- Turlan Marquina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 225, S 8, H Z 19026, I/A 7 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Empresa: OBON TURLAN Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Obon Avellana Noemi
- Turlan Marquina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 225, S 8, H Z 19026, I/A 7 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Empresa: OBON TURLAN Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Obon Avellana Noemi
- Turlan Marquina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 225, S 8, H Z 19026, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-50
Empresa: OBON TURLAN Y ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Obon Avellana Noemi
- Turlan Marquina Angel
Consejero
- Obon Avellana Noemi
- Obon Cebollada Tomas
- Turlan Marquina Angel
Presidente
Secretario
- Turlan Marquina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 225, S 8, H Z 19026, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-50
Empresa: TECNOGESTION CONSULTORES SL
Consejero Delegado Solidario
- Ruiz Aroz Jesus Luis
- Turlan Marquina Angel
Consejero
- Maranillo Dolader Ernesto
- Ruiz Aroz Jesus Luis
- Ruiz Boutefeu Eva Maria
- Turlan Marquina Angel
Presidente
- Turlan Marquina Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 105, S 8, H Z 1372, I/A 7 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-50
Empresa: NUEVO TOZAL SL
Consejero
- Carvajal Garcia Antonio- Andres
- Cazcarra Palacio Miguel Angel
- Sanchez Jauregui Jimenez Juan Jose
- Turlan Marquina Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Turlan Marquina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 166, S 8, H HU 9859, I/A 5 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-22
Empresa: OBON TURLAN Y ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Obon Avellana Noemi
- Turlan Marquina Angel
Consejero
- Obon Avellana Noemi
- Obon Cebollada Tomas
- Turlan Marquina Angel
Presidente
Secretario
- Turlan Marquina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 224, S 8, H Z 19026, I/A 5 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-50
Empresa: OBON TURLAN Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Obon Cebollada Tomas
- Turlan Marquina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 224, S 8, H Z 19026, I/A 5 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-50
Información de TURLAN MARQUINA ANGEL
Mostramos los datos de TURLAN MARQUINA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURLAN MARQUINA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos