TURKINA ELIZAVETA
Informe ejecutivo de TURKINA ELIZAVETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TURKINA ELIZAVETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMODIRECT COSTA BLANCA SL | Administrador Unico | 02/07/2024 | |
HISPANO EUROPEA DE INVERSION LEGAL SL | Administrador Unico | 29/08/2023 | |
HISPANO EUROPEA DE INVERSION LEGAL SL | Socio Unico | 29/08/2023 | |
WONDERCOMPANY SL | Administrador Solidario | 12/04/2023 | |
INMODIRECT COSTA BLANCA SL | Apoderado | 01/04/2015 |
VINCULACIONES DE TURKINA ELIZAVETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURKINA ELIZAVETA
Empresa: INMODIRECT COSTA BLANCA SL
Administrador Unico
- Turkina Elizaveta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 144224, I/A 4 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-03
Administrador Unico
- Turkina Elizaveta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603 , F 125, S 8, H A 187135, I/A 1 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-03
Socio Único
- Turkina Elizaveta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603 , F 125, S 8, H A 187135, I/A 1 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-03
Empresa: WONDERCOMPANY SL
Administrador Solidario
- Khamitov Timur
- Turkina Elizaveta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4562 , F 216, S 8, H A 184938, I/A 1 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-03
Empresa: INMODIRECT COSTA BLANCA SL
Apoderado
- Turkina Elizaveta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3844 , F 214, S 8, H A 144224, I/A 2 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-03
Información de TURKINA ELIZAVETA
Mostramos los datos de TURKINA ELIZAVETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURKINA ELIZAVETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos