TURK HUSEYIN
Informe ejecutivo de TURK HUSEYIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TURK HUSEYIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUMOS PALMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/12/2019 | 22/04/2024 |
ZUMOS PALMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/05/2021 | 22/04/2024 |
ZUMOS PALMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2024 | |
ZUMOS PALMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2019 | 16/12/2019 |
VINCULACIONES DE TURK HUSEYIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURK HUSEYIN
Empresa: ZUMOS PALMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ribas Rubio Alberto
- Ribas Rubio Alberto
- Turk Huseyin
- Turk Huseyin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 98, S 8, H CO 33698, I/A 31 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-14
Empresa: ZUMOS PALMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ribas Rubio Alberto
- Turk Huseyin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 94, S 8, H CO 33698, I/A 28 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-14
Empresa: ZUMOS PALMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 90, S 8, H CO 33698, I/A 26 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-14
Empresa: ZUMOS PALMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 90, S 8, H CO 33698, I/A 26 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-14
Empresa: ZUMOS PALMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alejo Fernandez Susana
- Alejo Fernandez Susana
- Cano Al Farkh Miguel Angel
- Cano Al Farkh Miguel Angel
- Guerrero Franco Jose Manuel
- Guerrero Franco Jose Manuel
- Ribas Rubio Alberto
- Ribas Rubio Alberto
- Rodriguez Fraile Garcia Alegre Maria
- Rodriguez Fraile Garcia Alegre Maria
- Sarihan Sevil
- Sarihan Sevil
- Turk Huseyin
- Turk Huseyin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 83, S 8, H CO 33698, I/A 24 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-14
Empresa: ZUMOS PALMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alejo Fernandez Susana
- Cano Al Farkh Miguel Angel
- Cano Al Farkh Miguel Angel
- Guerrero Franco Jose Manuel
- Guerrero Franco Jose Manuel
- Martinez Fernandez Juan Francisco
- Ribas Rubio Alberto
- Rodriguez Fraile Garcia Alegre Maria
- Rodriguez Fraile Garcia Alegre Maria
- Sarihan Sevil
- Sarihan Sevil
- Toksoz Ahmet
- Toksoz Zafer
- Turk Huseyin
- Zalaya Jarque Jose Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 83, S 8, H CO 33698, I/A 24 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-14
Información de TURK HUSEYIN
Mostramos los datos de TURK HUSEYIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURK HUSEYIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos