TUR PERLES MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de TUR PERLES MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TUR PERLES MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA SOLIVA 14 B SL | Apoderado | 28/10/2022 | |
CARTUR DECORACION SL | Administrador Unico | 16/04/2013 |
VINCULACIONES DE TUR PERLES MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUR PERLES MARIA ROSARIO
Empresa: CASAS DE LA COMETA SL
Liquidador
- Tur Perles Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 71, S 8, H A 37953, I/A 6 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-03
Empresa: CASAS DE LA COMETA SL
Administrador Solidario
Liquidador
- Tur Perles Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 71, S 8, H A 37953, I/A 6 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-03
Empresa: LA SOLIVA 14 B SL
Apoderado
- Tur Perles Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4507 , F 102, S 8, H A 181715, I/A 2 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-03
Administrador Mancomunado
- Esteban Galvañ Joaquin Jose
- Tur Perles Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 207, S 8, H A 48135, I/A 2 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-03
Empresa: GOTURGA SL
Liquidador Mancomunado
- Ferrer Escriva Jose
- Tur Perles Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 102, S 8, H A 38394, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-03
Empresa: GOTURGA SL
Administrador Mancomunado
- Ferrer Escriva Jose
- Galera Falla Francisco
- Tur Perles Maria Rosario
Liquidador Mancomunado
- Ferrer Escriva Jose
- Tur Perles Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 102, S 8, H A 38394, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-03
Empresa: CARTUR DECORACION SL
Administrador Unico
- Tur Perles Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 197, S 8, H A 121967, I/A 2 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-03
Empresa: CARTUR DECORACION SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Carrion Virginia
- Tur Perles Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 197, S 8, H A 121967, I/A 2 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-03
Empresa: CARTUR DECORACION SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Carrion Virginia
- Tur Perles Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 196, S 8, H A 121967, I/A 1 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-03
Información de TUR PERLES MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de TUR PERLES MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUR PERLES MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos