TUPPER SHEREE FRANCES
Informe ejecutivo de TUPPER SHEREE FRANCES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TUPPER SHEREE FRANCES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANUS 133 SL | Administrador Unico | 09/03/2015 | |
VENTURA ESTATES MARBELLA SL | Administrador Unico | 23/10/2013 |
VINCULACIONES DE TUPPER SHEREE FRANCES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUPPER SHEREE FRANCES
Empresa: PET PORTRAITS SL
Liquidador
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA144462, I/A 2 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-29
Empresa: PET PORTRAITS SL
Administrador Unico
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA144462, I/A 2 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-29
Empresa: ITALLOY YACHTS SL
Liquidador
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32376 , F 203, S 8, H M 582795, I/A 2 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-28
Empresa: ITALLOY YACHTS SL
Administrador Unico
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32376 , F 203, S 8, H M 582795, I/A 2 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-28
Empresa: PET PORTRAITS SL
Administrador Unico
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5715, L 4622, F 174, S 8, H MA144462, I/A 1 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-29
Empresa: PET PORTRAITS SL
Socio Único
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5715, L 4622, F 174, S 8, H MA144462, I/A 1 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-29
Empresa: BANUS 133 SL
Administrador Unico
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5378, L 4285, F 156, S 8, H MA127275, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-29
Empresa: ITALLOY YACHTS SL
Administrador Unico
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32376 , F 200, S 8, H M 582795, I/A 1 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: FINCA MONCHALBAN SL
Liquidador
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701, L 1614, F 114, S 8, H MA 46475, I/A 6 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-29
Empresa: VENTURA ESTATES MARBELLA SL
Administrador Unico
- Tupper Sheree Frances
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4852, L 3760, F 223, S 8, H MA108238, I/A 5 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-29
Información de TUPPER SHEREE FRANCES
Mostramos los datos de TUPPER SHEREE FRANCES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUPPER SHEREE FRANCES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos