TULSIANI TULSIANI FATAN TOPANDAS
Informe ejecutivo de TULSIANI TULSIANI FATAN TOPANDAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TULSIANI TULSIANI FATAN TOPANDAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRAYAG INVESTMENT SL | Administrador Unico | 03/11/2020 |
VINCULACIONES DE TULSIANI TULSIANI FATAN TOPANDAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TULSIANI TULSIANI FATAN TOPANDAS
Empresa: PRAYAG INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Tulsiani Tulsiani Fatan Topandas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41049 , F 100, S 8, H M 727992, I/A 1 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: FIT SWEET LIFE SL
Administrador Mancomunado
- Ramos Garcia Antonio
- Tulsiani Tulsiani Fatan Topandas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38123 , F 12, S 8, H M 678425, I/A 2 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: FIT SWEET LIFE SL
Administrador Mancomunado
- Ramos Garcia Antonio
- Tulsiani Tulsiani Fatan Topandas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38123 , F 10, S 8, H M 678425, I/A 1 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Empresa: SENTECH IMPORT SL
Administrador Mancomunado
- Ramchandani Murlidhar Sunil
- Tulsiani Tulsiani Fatan Topandas
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29257 , F 23, S 8, H M 526704, I/A 2 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-28
Empresa: SENTECH IMPORT SL
Administrador Mancomunado
- Ramchandani Murlidhar Sunil
- Tulsiani Tulsiani Fatan Topandas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29257 , F 20, S 8, H M 526704, I/A 1 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Información de TULSIANI TULSIANI FATAN TOPANDAS
Mostramos los datos de TULSIANI TULSIANI FATAN TOPANDAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TULSIANI TULSIANI FATAN TOPANDAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos