TULA CUNILLERA JONATHAN
Informe ejecutivo de TULA CUNILLERA JONATHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TULA CUNILLERA JONATHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION MITRE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/06/2024 | |
ESTACION MITRE SA | Consejero | 14/06/2024 |
VINCULACIONES DE TULA CUNILLERA JONATHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TULA CUNILLERA JONATHAN
Empresa: ESTACION MITRE SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- DINASTIA T'ANG SL
- TAVERTET SL
- Tula Cunillera Jonathan
Consejero
- DINASTIA T'ANG SL
- TAVERTET SL
- Tula Cunillera Jonathan
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 63390, I/A 22 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: ESTACION MITRE SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- DINASTIA T'ANG SL
- TAVERTET SL
- Tula Cunillera Jonathan
Consejero
- DINASTIA T'ANG SL
- TAVERTET SL
- Tula Cunillera Jonathan
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 63390, I/A 22 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: ESTACION MITRE SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- DINASTIA T'ANG SL
- TAVERTET SL
- Tula Cunillera Jonathan
Consejero
- DINASTIA T'ANG SL
- TAVERTET SL
- Tula Cunillera Jonathan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36153 , F 64, S 8, H B 63390, I/A 20 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: COMPAÑIA INMOBILIARIA MENORQUINA SL
Administrador Solidario
- Tula Cunillera Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 88, S 8, H IM 1549, I/A 3 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-07
Empresa: MIRACINA SL
Administrador Unico
- Tula Cunillera Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 94, S 8, H IM 3345, I/A 2 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-07
Información de TULA CUNILLERA JONATHAN
Mostramos los datos de TULA CUNILLERA JONATHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TULA CUNILLERA JONATHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos