TUKHVATULLINA FERUZA
Informe ejecutivo de TUKHVATULLINA FERUZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TUKHVATULLINA FERUZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HANSTAIGER SL | Socio Unico | 17/06/2021 | 19/01/2024 |
HANSTAIGER SL | Administrador Unico | 18/11/2022 | 19/01/2024 |
HANSTAIGER SL | Administrador Unico | 17/06/2021 | 09/03/2022 |
VINCULACIONES DE TUKHVATULLINA FERUZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUKHVATULLINA FERUZA
Empresa: HANSTAIGER SL
Administrador Unico
- Tukhvatullina Feruza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6230, L 5137, F 51, S 8, H MA141145, I/A 8 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-29
Empresa: HANSTAIGER SL
Administrador Unico
- Tukhvatullina Feruza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6230, L 5137, F 51, S 8, H MA141145, I/A 7 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-29
Empresa: HANSTAIGER SL
Administrador Unico
- Tukhvatullina Feruza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5649, L 4556, F 225, S 8, H MA141145, I/A 5 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-29
Empresa: HANSTAIGER SL
Administrador Unico
- Tukhvatullina Feruza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5649, L 4556, F 225, S 8, H MA141145, I/A 4 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-29
Empresa: HANSTAIGER SL
Nuevo Socio Único
- Tukhvatullina Feruza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5649, L 4556, F 225, S 8, H MA141145, I/A 4 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-29
Información de TUKHVATULLINA FERUZA
Mostramos los datos de TUKHVATULLINA FERUZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUKHVATULLINA FERUZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos