TUERO SANCHEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de TUERO SANCHEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TUERO SANCHEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEQUOR REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 27/04/2017 |
VINCULACIONES DE TUERO SANCHEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUERO SANCHEZ JOSE ANTONIO
Empresa: INGENIUM LAWYERS SL
Administrador Unico
- Tuero Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33920 , F 156, S 8, H M 610418, I/A 2 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-28
Administrador Unico
- Tuero Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19610 , F 134, S 8, H M 344644, I/A 6 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-28
Empresa: CONSEQUOR REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Tuero Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35870 , F 122, S 8, H M 644512, I/A 1 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: INGENIUM LAWYERS SL
Administrador Unico
- Tuero Sanchez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33920 , F 156, S 8, H M 610418, I/A 1 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Información de TUERO SANCHEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de TUERO SANCHEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUERO SANCHEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos