TUDELA SAN JOSE PEDRO
Informe ejecutivo de TUDELA SAN JOSE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TUDELA SAN JOSE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TU ASTUR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 06/08/2024 | |
TU ASTUR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Socio Unico | 06/08/2024 | |
PROMOCIONES SIERO SA | Administrador Solidario | 02/02/2009 |
VINCULACIONES DE TUDELA SAN JOSE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUDELA SAN JOSE PEDRO
Empresa: TU ASTUR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Tudela San Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62789, I/A 1 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-33
Empresa: TU ASTUR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Socio Único
- Tudela San Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62789, I/A 1 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-33
Empresa: PROMOCIONES SIERO SA
Administrador Solidario
- Alvarez Casielles Maria Paloma
- Tudela San Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 106, S 8, H AS 14207, I/A 14 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-33
Empresa: PROMOCIONES SIERO SA
Administrador Solidario
- Alvarez Casielles Maria Paloma
- Tudela San Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 106, S 8, H AS 14207, I/A 13 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-33
Empresa: PROMOCIONES SIERO SA
Administrador Solidario
- Alvarez Casielles Maria Paloma
- Tudela San Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1928 , F 106, S 8, H AS 14207, I/A 11 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-33
Información de TUDELA SAN JOSE PEDRO
Mostramos los datos de TUDELA SAN JOSE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUDELA SAN JOSE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos