TUDELA GALE JESUS MANUEL
Informe ejecutivo de TUDELA GALE JESUS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE TUDELA GALE JESUS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSTERBORG SL | Administrador Unico | 18/01/2019 | |
COLBUS MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 17/10/2013 | |
COLBUS SILS SL | Administrador Unico | 17/10/2013 | |
ENTRERRIOS LOGISTICA SA | Administrador Unico | 17/10/2013 | |
COLBUS FACILITY SERVICES SL | Administrador Unico | 16/10/2013 | |
INDUSTRIAS SERVICIOS TECNICOS Y APLICACIONES DRIMA SL | Administrador Unico | 20/03/2013 | |
BANGELANDE SL | Liquidador Solidario | 17/02/2012 |
VINCULACIONES DE TUDELA GALE JESUS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUDELA GALE JESUS MANUEL
Empresa: ENTRERRIOS LOGISTICA SA
Administrador Unico
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 98, S 8, H Z 25278, I/A 11 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-50
Empresa: OSTERBORG SL
Administrador Unico
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4380 , F 120, S 8, H Z 64893, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-50
Empresa: ENTRERRIOS LOGISTICA SA
Administrador Unico
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 98, S 8, H Z 25278, I/A 10 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-50
Empresa: ENTRERRIOS SERVICIOS GENERALES SA
Administrador Unico
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 55, S 8, H Z 11437, I/A 20 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-50
Empresa: ANAPUMA SL
Administrador Unico
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 110, S 8, H Z 28306, I/A 9 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-50
Administrador Unico
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 225, S 8, H Z 35603, I/A 4 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-50
Administrador Unico
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 225, S 8, H Z 35603, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-50
Administrador Solidario
- Iglesias Barrera Roberto
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 225, S 8, H Z 35603, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-50
Empresa: ENTRERRIOS LOGISTICA SA
Administrador Unico
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 97, S 8, H Z 25278, I/A 7 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-50
Empresa: ENTRERRIOS LOGISTICA SA
Administrador Solidario
- Iglesias Barrera Roberto
- Tudela Gale Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 97, S 8, H Z 25278, I/A 7 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-50
VER MAS ACTOS
Información de TUDELA GALE JESUS MANUEL
Mostramos los datos de TUDELA GALE JESUS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUDELA GALE JESUS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos