TUBAU RIBA FERNANDO
Informe ejecutivo de TUBAU RIBA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TUBAU RIBA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA TUBAU SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2019 | 17/01/2022 |
CASA TUBAU SL | Apoderado Solidario | 04/02/2019 | 17/01/2022 |
CASA TUBAU SL | Liquidador | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
CASA TUBAU SL | Administrador | 16/02/2015 |
VINCULACIONES DE TUBAU RIBA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUBAU RIBA FERNANDO
Empresa: CASA TUBAU SL
Liquidador
- Tubau Riba Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28919 , F 137, S 8, H B 143045, I/A 13 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Empresa: CASA TUBAU SL
Administrador Mancomunado
- Tubau Riba Fernando
- Tubau Vilaseca Ricard
Liquidador
- Tubau Riba Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28919 , F 137, S 8, H B 143045, I/A 13 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-08
Empresa: CASA TUBAU SL
Administrador Mancomunado
- Tubau Riba Fernando
- Tubau Vilaseca Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28919 , F 136, S 8, H B 143045, I/A 12 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Empresa: CASA TUBAU SL
Apoderado Solidario
- Tubau Riba Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28919 , F 136, S 8, H B 143045, I/A 11 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Empresa: CASA TUBAU SL
Administrador
- Tubau Riba Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28919 , F 136, S 8, H B 143045, I/A 10 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Información de TUBAU RIBA FERNANDO
Mostramos los datos de TUBAU RIBA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUBAU RIBA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos