TUALY SAUNIER ANNE VALERIE CECILE
Informe ejecutivo de TUALY SAUNIER ANNE VALERIE CECILE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TUALY SAUNIER ANNE VALERIE CECILE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROSPORT TELEVISION SA | Apoderado Solidario | 30/12/2013 | 18/02/2016 |
EUROSPORT TELEVISION SA | Apoderado Mancomunado | 30/12/2013 | 18/02/2016 |
EUROSPORT TELEVISION SA | Apoderado | 16/06/2010 | 18/10/2011 |
VINCULACIONES DE TUALY SAUNIER ANNE VALERIE CECILE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUALY SAUNIER ANNE VALERIE CECILE
Empresa: EUROSPORT TELEVISION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bramly Olivier
- Fuentes Nuñez Luis Antonio
- Le Bourgeois Pierre-edouard
- Le Brun Armel
- Letellier Jeremy
- Tualy Saunier Anne Valerie Cecile
Apoderado Solidario
- Bramly Olivier
- Fuentes Nuñez Luis
- Le Bourgeois Pierre-edouard
- Le Brun Armel
- Letellier Jeremy
- Tualy Saunier Anne Valerie Cecile
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 159, S 8, H M 239228, I/A 24 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Empresa: EUROSPORT TELEVISION SA
Apoderado Mancomunado
- Bramly Olivier
- Fuentes Nuñez Luis Antonio
- Le Bourgeois Pierre-edouard
- Le Brun Armel
- Letellier Jeremy
- Tualy Saunier Anne Valerie Cecile
Apoderado Solidario
- Bramly Olivier
- Fuentes Nuñez Luis
- Le Bourgeois Pierre-edouard
- Le Brun Armel
- Letellier Jeremy
- Tualy Saunier Anne Valerie Cecile
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 154, S 8, H M 239228, I/A 21 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Empresa: EUROSPORT TELEVISION SA
Apoderado
- Fuentes Nuñez Luis Antonio
- Herrera Iglesias Carmen
- Le Brun Armel
- Le Lay Laurent Eric
- Perez Jonathan
- Sanchez Ruiz Luis
- Tualy Saunier Anne Valerie Cecile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 153, S 8, H M 239228, I/A 18 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: EUROSPORT TELEVISION SA
Apoderado
- Fuentes Nuñez Luis Antonio
- Herrera Iglesias Carmen
- Le Brun Armel
- Le Lay Laurent Eric
- Perez Jonathan
- Raynaud Jacques
- Sanchez Ruiz Luis
- Tualy Saunier Anne Valerie Cecile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 151, S 8, H M 239228, I/A 16 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Empresa: EUROSPORT TELEVISION SA
Apoderado
- Behar Jacques
- Domingo Diez De La Lastra Fernando Gregorio
- Domingo Diez De La Lastra Fernando Gregorio
- Fuentes Nuñez Luis Antonio
- Herrera Iglesias Carmen
- Le Lay Laurent Eric
- Perez Jonathan
- Pivet Christian Yves
- Pivet Christian Yves
- Raynaud Jacques
- Rey Christophe
- Sanchez Ruiz Luis
- Tualy Saunier Anne Valerie Cecile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26859 , F 151, S 8, H M 239228, I/A 16 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Información de TUALY SAUNIER ANNE VALERIE CECILE
Mostramos los datos de TUALY SAUNIER ANNE VALERIE CECILE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUALY SAUNIER ANNE VALERIE CECILE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos