TSUCHIYA SHINJI
Informe ejecutivo de TSUCHIYA SHINJI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TSUCHIYA SHINJI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APM TERMINALS VALENCIA SA | Consejero | 28/05/2019 | 11/11/2019 |
CONTOURGLOBAL TERMOSOLAR SL | Consejero | 08/08/2013 | 03/06/2015 |
VINCULACIONES DE TSUCHIYA SHINJI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TSUCHIYA SHINJI
Empresa: APM TERMINALS VALENCIA SA
Consejero
- Tsuchiya Shinji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 70, S 8, H V 59887, I/A 72 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
Empresa: TCV STEVEDORING COMPANY SA
Consejero
- Tsuchiya Shinji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 69, S 8, H V 59887, I/A 69 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-46
Empresa: ACCIONA TERMOSOLAR SL
Consejero
- Tsuchiya Shinji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739 , F 87, S 8, H NA 27094, I/A 18 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-31
Empresa: ACCIONA TERMOSOLAR SL
Consejero
- Suzuki Atsushi
- Tsuchiya Shinji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 162, S 8, H NA 27094, I/A 14 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-31
Información de TSUCHIYA SHINJI
Mostramos los datos de TSUCHIYA SHINJI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TSUCHIYA SHINJI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos