TSANG PEREZ LUCAS
Informe ejecutivo de TSANG PEREZ LUCAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TSANG PEREZ LUCAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORKOUT BUSINESS GROUP SL | Apoderado | 14/03/2024 | |
MM EL MUSICAL TEMPORADA 2 AIE | Socio Miembr | 01/08/2023 | |
WORKOUT RRHH ETT SL | Apoderado | 15/04/2021 | |
WORKOUT RETAIL SL | Administrador Solidario | 01/03/2016 | |
AKARA DEKAN SL | Administrador Solidario | 14/01/2016 | |
WORK OUT EVENTS SL | Representante | 07/01/2016 | |
KICK OFF EVENTS SL | Administrador Solidario | 13/02/2013 |
VINCULACIONES DE TSANG PEREZ LUCAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TSANG PEREZ LUCAS
Empresa: WORKOUT BUSINESS GROUP SL
Apoderado
- Perez Lovisolo Hernan Luis
- Tsang Perez Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38531 , F 21, S 8, H M 685261, I/A 5 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Empresa: WORKOUT BUSINESS GROUP SL
Administrador Solidario
- Perez Lovisolo Hernan Luis
- Tsang Perez Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38531 , F 20, S 8, H M 685261, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: MM EL MUSICAL TEMPORADA 2 AIE
Socio Miembr
- ALLICERROT SL
- Montero Lancho Abelardo
- Perez Lovisolo Hernan Luis
- Tsang Perez Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44471 , F 36, S 8, H M 783581, I/A 5 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-28
Empresa: WORKOUT RRHH ETT SL
Apoderado
- Tsang Perez Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41759 , F 79, S 8, H M 739679, I/A 2 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: WORKOUT BUSINESS GROUP SL
Administrador Solidario
- Perez Lovisolo Hernan Luis
- Tsang Perez Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38531 , F 17, S 8, H M 685261, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: WORKOUT RETAIL SL
Administrador Solidario
- Perez Lovisolo Hernan Luis
- Tsang Perez Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 140, S 8, H M 618992, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: AKARA DEKAN SL
Administrador Solidario
- Perez Lovisolo Hernan
- Tsang Perez Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22406 , F 119, S 8, H M 400232, I/A 10 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Empresa: AKARA DEKAN SL
Consejero Delegado
- Tsang Perez Lucas
Consejero
- Perez Lovisolo Hernan
- Pipino Martinez Carlos Cesar
- Tsang Perez Lucas
Presidente
- Tsang Perez Lucas
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22406 , F 119, S 8, H M 400232, I/A 10 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Empresa: WORK OUT EVENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Tsang Perez Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20541 , F 144, S 8, H M 363577, I/A 10 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: WORK OUT EVENTS SL
Administrador Solidario
- Perez Lovisolo Hernan
- Tsang Perez Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20541 , F 144, S 8, H M 363577, I/A 10 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
VER MAS ACTOS
Información de TSANG PEREZ LUCAS
Mostramos los datos de TSANG PEREZ LUCAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TSANG PEREZ LUCAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos