TRUYOL THOMAS JOSE
Informe ejecutivo de TRUYOL THOMAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRUYOL THOMAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPECTAVISION SL | Apoderado Solidario | 08/06/2011 | |
TRES SETZE 35 SL | Apoderado Solidario | 07/06/2011 |
VINCULACIONES DE TRUYOL THOMAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRUYOL THOMAS JOSE
Empresa: ESPECTAVISION SL
Apoderado Solidario
- Truyol Thomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 204, S 8, H PM 21172, I/A 5 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-07
Empresa: TRES SETZE 35 SL
Apoderado Solidario
- Truyol Thomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 21, S 8, H PM 21176, I/A 6 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-07
Empresa: ESPECTAVISION SL
Administrador Unico
- Truyol Thomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 204, S 8, H PM 21172, I/A 4 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-07
Empresa: TRES SETZE 35 SL
Administrador Unico
- Truyol Thomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 21, S 8, H PM 21176, I/A 5 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-07
Información de TRUYOL THOMAS JOSE
Mostramos los datos de TRUYOL THOMAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRUYOL THOMAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos