TRUJILLO ROMERO ANTONIO
Informe ejecutivo de TRUJILLO ROMERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TRUJILLO ROMERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMORCAREM SL | Administrador Unico | 17/08/2015 |
VINCULACIONES DE TRUJILLO ROMERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRUJILLO ROMERO ANTONIO
Empresa: CAFE BAR BARRERA&TRUJILLO SL
Administrador Unico
- Trujillo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6278 , F 33, S 8, H SE111504, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-41
Empresa: CAFE BAR BARRERA&TRUJILLO SL
Administrador Unico
- Trujillo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6278 , F 33, S 8, H SE111504, I/A 2 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-41
Empresa: CAFE BAR BARRERA&TRUJILLO SL
Administrador Mancomunado
- Barrera Hinojos Juan Antonio
- Trujillo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6278 , F 33, S 8, H SE111504, I/A 2 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-41
Empresa: CAFE BAR BARRERA&TRUJILLO SL
Administrador Mancomunado
- Barrera Hinojos Juan Antonio
- Trujillo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6278 , F 31, S 8, H SE111504, I/A 1 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-41
Empresa: AMORCAREM SL
Administrador Unico
- Trujillo Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6062 , F 180, S 8, H SE106381, I/A 1 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-41
Información de TRUJILLO ROMERO ANTONIO
Mostramos los datos de TRUJILLO ROMERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRUJILLO ROMERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos