TRUJILLO MUÑIZ MANUEL
Informe ejecutivo de TRUJILLO MUÑIZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRUJILLO MUÑIZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y GESTIONES ALMACON SL | Administrador Unico | 17/07/2014 | 24/05/2016 |
SIERRA ALTA DE HUELVA SL | Administrador Unico | 19/12/2011 | 11/06/2014 |
VINCULACIONES DE TRUJILLO MUÑIZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRUJILLO MUÑIZ MANUEL
Empresa: INVERSIONES Y GESTIONES ALMACON SL
Administrador Unico
- Trujillo Muñiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 29, S 8, H H 21610, I/A 2 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-21
Empresa: INVERSIONES Y GESTIONES ALMACON SL
Administrador Unico
- Trujillo Muñiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1034 , F 27, S 8, H H 21610, I/A 1 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-21
Empresa: SIERRA ALTA DE HUELVA SL
Administrador Unico
- Trujillo Muñiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5605 , F 114, S 8, H SE 95243, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-41
Empresa: SIERRA ALTA DE HUELVA SL
Administrador Unico
- Trujillo Muñiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 32, S 8, H H 12587,H , I/ 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-21
Información de TRUJILLO MUÑIZ MANUEL
Mostramos los datos de TRUJILLO MUÑIZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRUJILLO MUÑIZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos