TRUJILLO GAMEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de TRUJILLO GAMEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TRUJILLO GAMEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEA DEL POLILAMINADO SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2020 |
VINCULACIONES DE TRUJILLO GAMEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRUJILLO GAMEZ FRANCISCO
Empresa: EUROPEA DEL POLILAMINADO SLL
Administrador Mancomunado
- Trujillo Gamez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1581 , F 55, S 8, H CO 17645, I/A 5 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-14
Empresa: YKE ARMARIOS SL
Liquidador Mancomunado
- Catena Garcia Jesus
- Trujillo Gamez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 206, S 8, H CO 28018, I/A 3 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-14
Empresa: YKE ARMARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Catena Garcia Jesus
- Trujillo Gamez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 206, S 8, H CO 28018, I/A 3 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-14
Empresa: YKE ARMARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Catena Garcia Jesus
- Trujillo Gamez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 205, S 8, H CO 28018, I/A 2 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-14
Información de TRUJILLO GAMEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de TRUJILLO GAMEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRUJILLO GAMEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos