TRUJILLANO GALAN ANA CARMEN
Informe ejecutivo de TRUJILLANO GALAN ANA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRUJILLANO GALAN ANA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUJILLANO ASESORES SL | Administrador Solidario | 04/03/2021 | |
TRUJILLANO INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 29/03/2019 |
VINCULACIONES DE TRUJILLANO GALAN ANA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRUJILLANO GALAN ANA CARMEN
Empresa: TRUJILLANO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Trujillano Galan Ana Carmen
- Trujillano Galan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4930, L 3838, F 4, S 8, H MA110855, I/A 6 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-29
Empresa: TRUJILLANO INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Trujillano Galan Ana Carmen
- Trujillano Galan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5825, L 4732, F 46, S 8, H MA150018, I/A 1 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Consejero Delegado Solidario
- Heras Perez Celia
- Trujillano Galan Ana Carmen
- Trujillano Galan David
- Trujillano Lopez Federico
Consejero
- Heras Perez Celia
- Sanchez Miguel Sebastian
- Trujillano Galan Ana Carmen
- Trujillano Galan David
- Trujillano Lopez Federico
- Trujillano Lopez Federico
Presidente
- Trujillano Galan Ana Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420, L 1333, F 26, S 8, H MA 38807, I/A 5 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-29
Consejero Delegado Solidario
- Trujillano Galan Ana Carmen
Consejero
- Trujillano Galan Ana Carmen
Presidente
- Trujillano Galan Ana Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420, L 1333, F 26, S 8, H MA 38807, I/A 4 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Empresa: JURIDICA LEHMBERG SL
Administrador Solidario
- Trujillano Galan Ana Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4216, L 3126, F 160, S 8, H MA 88885, I/A 6 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Información de TRUJILLANO GALAN ANA CARMEN
Mostramos los datos de TRUJILLANO GALAN ANA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRUJILLANO GALAN ANA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos