TRUCHARTE GALVEZ-ROJAS ANGEL
Informe ejecutivo de TRUCHARTE GALVEZ-ROJAS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TRUCHARTE GALVEZ-ROJAS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTINEB SL | Liquidador | 16/11/2017 | 20/11/2017 |
ALMASPER SL | Administrador Unico | 03/07/2015 | 01/12/2016 |
CONSTRUCCIONES MADRID 92 SA | Liquidador | 12/08/2015 | 24/11/2016 |
OTINEB SL | Administrador Unico | 08/07/2015 | 22/11/2016 |
VINCULACIONES DE TRUCHARTE GALVEZ-ROJAS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRUCHARTE GALVEZ-ROJAS ANGEL
Empresa: OTINEB SL
Liquidador
- Trucharte Galvez-rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12406 , F 211, S 8, H M 46911, I/A 13 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: OTINEB SL
Liquidador
- Trucharte Galvez-rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12406 , F 210, S 8, H M 46911, I/A 12 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Empresa: ALMASPER SL
Administrador Unico
- Trucharte Galvez-rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13470 , F 130, S 8, H M 218744, I/A 8 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Empresa: CONSTRUCCIONES MADRID 92 SA
Liquidador
- Trucharte Galvez-rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495 , F 59, S 8, H M 59018, I/A 15 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: OTINEB SL
Administrador Unico
- Trucharte Galvez-rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12406 , F 210, S 8, H M 46911, I/A 11 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: CONSTRUCCIONES MADRID 92 SA
Liquidador
- Trucharte Galvez-rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495 , F 58, S 8, H M 59018, I/A 14 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-28
Empresa: OTINEB SL
Administrador Unico
- Trucharte Galvez-rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12406 , F 210, S 8, H M 46911, I/A 10 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Empresa: ALMASPER SL
Administrador Unico
- Trucharte Galvez-rojas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13470 , F 128, S 8, H M 218744, I/A 6 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
Información de TRUCHARTE GALVEZ-ROJAS ANGEL
Mostramos los datos de TRUCHARTE GALVEZ-ROJAS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRUCHARTE GALVEZ-ROJAS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos