TROYA SMITH ANA
Informe ejecutivo de TROYA SMITH ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TROYA SMITH ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CARRASCA DEL CASTILLO SL | Apoderado Solidario | 27/10/2023 | |
KAZAN IBERICA CONSULTING SL | Apoderado | 18/12/2018 |
VINCULACIONES DE TROYA SMITH ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TROYA SMITH ANA
Empresa: LA CARRASCA DEL CASTILLO SL
Apoderado Solidario
- Troya Smith Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29617 , F 64, S 8, H M 532999, I/A 6 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: DAFFARE DESIGN SL
Administrador Unico
- Troya Smith Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18427 , F 170, S 8, H M 319835, I/A 3 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Empresa: KAZAN IBERICA CONSULTING SL
Apoderado
- Troya Smith Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20869 , F 38, S 8, H M 369891, I/A 3 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: DAFFARE DESIGN SL
Administrador Unico
- Troya Smith Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18427 , F 170, S 8, H M 319835, I/A 2 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
Información de TROYA SMITH ANA
Mostramos los datos de TROYA SMITH ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TROYA SMITH ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos