TROTA SITJAR FRANCESC
Informe ejecutivo de TROTA SITJAR FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TROTA SITJAR FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLEIDA TRUCK CENTER SL | Administrador Mancomunado | 05/02/2024 | |
TALENTUM SELECCION Y FORMACION SL | Consejero | 30/11/2023 | |
VEHDIS ALQUILER DE VEHICULOS SL | Presidente | 24/03/2022 | |
VEHDIS ALQUILER DE VEHICULOS SL | Consejero | 24/03/2022 | |
COMPRUM INTEGRACION DE COMPRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE SL | Consejero | 13/07/2021 | |
GRUP EMPRESARIAL XARXA SL | Consejero | 24/12/2020 | |
TRIP TOWER SL | Administrador Unico | 27/10/2020 | |
TROTASITJAR INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 31/01/2020 | |
TROTASITJAR INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 31/01/2020 | |
GUERRERO COMPETICION MOTORSPORT SL | Administrador Unico | 18/08/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TROTA SITJAR FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TROTA SITJAR FRANCESC
Empresa: LLEIDA TRUCK CENTER SL
Administrador Mancomunado
- Bautista Fernandez Pedro Jose
- Trota Sitjar Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710 , F 193, S 8, H L 35430, I/A 1 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-25
Empresa: TALENTUM SELECCION Y FORMACION SL
Consejero
- Bautista Fernandez Pedro Jose
- Carre Calsina Maria Cristina
- Trota Sitjar Francesc
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49035 , F 213, S 8, H B 605351, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-08
Empresa: VEHDIS ALQUILER DE VEHICULOS SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Bautista Fernandez Pedro Jose
- Carre Calsina Maria Cristina
- Trota Sitjar Francesc
Presidente
- Trota Sitjar Francesc
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48234 , F 162, S 8, H B 576880, I/A 1 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-08
Apoderado Solidario
Consejero
- Bautista Fernandez Pedro Jose
- Carre Calsina Maria Cristina
- Trota Sitjar Francesc
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45743 , F 205, S 8, H B 497603, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-08
Empresa: GRUP EMPRESARIAL XARXA SL
Consejero
- Bautista Fernandez Pedro Jose
- Carre Calsina Maria Cristina
- Trota Sitjar Francesc
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47583 , F 9, S 8, H B 556287, I/A 1 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
Empresa: TRIP TOWER SL
Administrador Unico
- Trota Sitjar Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 192, S 8, H L 32183, I/A 2 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-25
Empresa: AUSTRIAN FRUITS SL
Administrador Unico
- Trota Sitjar Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 78, S 8, H L 24058, I/A 11 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-25
Empresa: TRACCION LERIDANA SL
Liquidador
- Trota Sitjar Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 5, S 8, H L 25137, I/A 4 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-25
Empresa: TRACCION LERIDANA SL
Administrador Unico
- Trota Sitjar Francesc
Liquidador
- Trota Sitjar Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 5, S 8, H L 25137, I/A 4 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-25
Empresa: TROTASITJAR INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Trota Sitjar Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 194, S 8, H L 32228, I/A 1 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-25
VER MAS ACTOS
Información de TROTA SITJAR FRANCESC
Mostramos los datos de TROTA SITJAR FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TROTA SITJAR FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos